中国银行:刘金因个人原因辞去行长等职务
来源:财联社
财联社8月25日电,中国职务中国银行公告,银行因个因辞刘金先生因个人原因,刘金海南某某通信设备有限公司辞去本行副董事长、人原执行董事、去行董事会战略发展委员会委员及本行行长职务。中国职务该辞任自2024年8月25日起生效。银行因个因辞
更多报道:中国银行,刘金突发!人原(中新经纬)
中国银行25日公告,去行该行董事会收到刘金的中国职务辞呈。刘金因个人原因,银行因个因辞辞去中国银行副董事长、刘金海南某某通信设备有限公司执行董事、人原董事会战略发展委员会委员及该行行长职务。去行该辞任自2024年8月25日起生效。
刘金 资料图此外,中行董事会批准由董事长葛海蛟代为履行行长职责,至该行聘任的新行长正式履职之日止。
此前8月19日中国银行召开的2024年第七次董事会会议上,应出席董事14名,亲自出席董事13名。刘金因其他安排未出席会议。中国银行2023年财报显示,当年共召开13次董事会,刘金亲自出席了11次,缺席2次。
简历显示,刘金出生于1967年,1993年毕业于山东大学,获得文学硕士学位。此前他曾在中国工商银行工作多年,先后担任中国工商银行山东省分行副行长,工银欧洲副董事长、执行董事、总经理兼中国工商银行法兰克福分行总经理,中国工商银行总行投资银行部总经理,江苏省分行行长等职务。
2018年9月至2019年11月,刘金担任国家开发银行副行长。2019年12月至2021年3月,刘金担任中国光大集团股份公司执行董事。2020年1月至2021年3月,他正式担任中国光大银行行长,2020年3月至2021年3月,担任中国光大银行执行董事。
担任光大银行行长仅一年后,刘金调任中行,自2021年4月起任中行行长,2021年6月起任中行副董事长。2021年8月起兼任中银香港(控股)有限公司副董事长。2023年4月至2024年3月兼任中银航空租赁有限公司董事长。
(责任编辑:焦点)
- “九一八”事变爆发93周年:铭记历史、勿忘国耻、珍爱和平
- 给全省学前和义务教育阶段学生家长(监护人)的一封信!
- 王楚钦回应爆冷出局:主拍坏了不是输球的理由
- 考生被上海交通大学录取,看到专业后家长却怒了:宁愿复读也不上
- 黎巴嫩爆炸寻呼机是台企产品?制造商回应
- 网络主播正式成国家新职业
- 丑闻频发 波音订单暴跌95% views+
- A股三次闯关不成 周六福转战港股IPO views+
- 最高预增超10倍!细分赛道要火? views+
- 中储粮回应罐车运输油罐混用—— views+
- 造假12年营收虚增超百亿元,江苏舜天将被“ST”,曾自辩是受害者 views+
- 身价重回1400亿!王健林,为什么还在“疯狂甩卖” views+
- 美国对涉嫌参与伊朗化学武器研发的一公司实施制裁 views+
- 波音(BA.US)星际客机遭遇返航挑战 NASA坚守首选并准备SpaceX飞船作为应急方案 views+
- “闻泰科技”天雷滚滚,还是轻装上阵? views+
- 最热的地方,有最极致的新疆 views+